Ratsmitglieder - B90/Die Grünen |
Stadtrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2011 | 31.05.2014 | von 24.03.2011 bis 31.05.2014 | |
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2011 | 31.05.2014 | von 24.03.2011 bis 31.05.2014 | |
Stadtrat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 03.04.2022 | von 01.06.2019 bis 03.04.2022 | |
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2019 | 03.04.2022 | von 01.06.2019 bis 03.04.2022 | |
Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2011 | 31.05.2014 | von 24.03.2011 bis 31.05.2014 | |
Schulträgerausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.03.2011 | 31.05.2014 | von 24.03.2011 bis 31.05.2014 | |
Ausschuss für Tourismus | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 03.04.2022 | von 01.07.2019 bis 03.04.2022 | |
Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 03.04.2022 | von 01.07.2019 bis 03.04.2022 | |
Personalausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.05.2020 | 03.04.2022 | von 28.05.2020 bis 03.04.2022 | |
Stadtrechtsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.10.2021 | 03.04.2022 | von 28.10.2021 bis 03.04.2022 | |
Stellvertretung |
Ausschuss für Tourismus | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 31.05.2014 | von 15.09.2009 bis 31.05.2014 | |
Sozialausschuss | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.03.2011 | 31.05.2014 | von 14.03.2011 bis 31.05.2014 | Stv. Münch-Weinmann | Stv. Münch-Weinmann |
Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.03.2011 | 30.06.2019 | von 24.03.2011 bis 30.06.2019 | Stv. Stickl | Stv. Stickl |
Haupt- und Stiftungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2019 | 03.04.2022 | von 01.07.2019 bis 03.04.2022 | Stv. Jaberg | Stv. Jaberg |
Sportausschuss / Sportstättenbeirat | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2019 | 04.11.2020 | von 01.07.2019 bis 04.11.2020 | Stv. Weber | Stv. Weber |
Verkehrsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.07.2019 | 03.04.2022 | von 01.07.2019 bis 03.04.2022 | Stv. Lorenz | Stv. Lorenz |