Vorsitz |
Scheid, Frank | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | | | | SWG | SWG |
Mitglied |
Gard, Robert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | CDU | CDU |
Höhl, Inge | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | CDU | CDU |
Kehl, Bernd | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | CDU | CDU |
Rottmann, Hans-Peter | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | CDU | CDU |
Zehfuß, Jörg Michael | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | CDU | CDU |
Czerny, Luzian | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Steigleiter, Hans Peter | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.02.2010 | | von 25.02.2010 | SWG | SWG |
Bischof, Christian | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 03.11.2011 | von 15.09.2009 bis 03.11.2011 | |
Deutsch, Walter | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | SPD | SPD |
Tabor, Gabriele | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Winter, Hans-Jochen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | SPD | SPD |
Braun, Thomas | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 25.02.2010 | von 15.09.2009 bis 25.02.2010 | |
Tochtermann, Rainer | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | 31.10.2011 | von 15.09.2009 bis 31.10.2011 | |
Genthner, Alexander | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.12.2011 | | von 15.12.2011 | SWG | SWG |
Hofmann, Rainer | BGS | BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Specht, Christof | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | |
Stellvertretung |
Hoffmann, Frank | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Kehl | Stv. Kehl |
Di Naro, Enzo | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Büchner | Stv. Büchner |
Lorenz, Dr.-Ing. Owe-Karsten | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Schütt | Stv. Schütt |
Doll, Michael | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Kehl | Stv. Kehl |
Emes, Georg | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Gard | Stv. Gard |
Spitzer, Helga | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Rottmann | Stv. Rottmann |
Brandenburger, Philipp | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Weinmann | Stv. Weinmann |
Knutas, Fritz | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 31.12.2012 | von 15.09.2009 bis 31.12.2012 | |
Rummel, Sven | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Winter | Stv. Winter |
Spoden, Petra | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.02.2013 | | von 07.02.2013 | Stv. Deutsch | Stv. Deutsch |
Lorenz, Rita | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.03.2011 | | von 24.03.2011 | Stv. Czerny | Stv. Czerny |
Uhrig, Tobias | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Genthner | Stv. Genthner |
Gärtner, Martin | B90/Grüne | B90/Grüne Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 24.03.2011 | von 15.09.2009 bis 24.03.2011 | |
Tochtermann-Bischof, Hanna | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Steigleiter | Stv. Steigleiter |
Wolff, Reinhold | BGS | BGS Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Hofmann | Stv. Hofmann |
Specht, Eberhard | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | | von 15.09.2009 | Stv. Chr. Specht | Stv. Chr. Specht |
Verwaltung / Referenten |
Bühring, Wolfgang | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Klaßen, Matthias | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | Werkleiter EBS | Werkleiter EBS |