Mitglied |
Verkehrsausschuss | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2016 | | von 01.07.2016 | |
Bau- und Planungsausschuss | Die Linke | Die Linke Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.11.2017 | | von 30.11.2017 | |
Stellvertretung |
Bau- und Planungsausschuss | Linke | Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.11.2017 | von 24.07.2014 bis 30.11.2017 | Stv. Klingel | Stv. Klingel |
Verkehrsausschuss | Linke | Linke Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2016 | von 24.07.2014 bis 30.06.2016 | Stv. Kühn | Stv. Kühn |