Vorsitz |
Altenheimausschuss | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | |
Aufsichtsrat der AES GmbH | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | |
Dezernatsleitungen |
Bau- und Planungsausschuss | SWG | SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | | | | SWG | SWG |
Gesprächsrunde der Fraktionsvorsitzenden | SWG | SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | 12.12.2007 | | von 12.12.2007 | |
Hauptausschuss | SWG | SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Ausschussmitglieder |
Rechnungsprüfungsausschuss | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.09.2004 | 31.08.2007 | von 09.09.2004 bis 31.08.2007 | |
Dezernatsleitungen |
Stadtrat | SWG | SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | Beigeordneter | Beigeordneter |
Vorsitz |
Umweltausschuss | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | |
Werkausschuss | SWG | SWG Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | SWG | SWG |
Ausschussmitglieder |
Werkausschuss | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.09.2006 | 31.08.2007 | von 21.09.2006 bis 31.08.2007 | |
Stellvertretung |
Werkausschuss | SWG | SWG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 09.09.2004 | 21.09.2006 | von 09.09.2004 bis 21.09.2006 | |
Dezernatsleitungen |
Ältestenrat | SWG | SWG Dezernentinnen/Dezernenten | Dezernentinnen/Dezernenten | 01.09.2007 | | von 01.09.2007 | SWG | SWG |