Vorsitz |
Walter, Jürgen | | Vorsitz | Vorsitz | | | | Vertreter Vorsitz: Susanne Mayrhofer | Vertreter Vorsitz: Susanne Mayrhofer |
Stellvertretender Vorsitz |
Blum, Dr. Stefan | GNOR | GNOR Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | 20.03.2017 | 27.09.2023 | von 20.03.2017 bis 27.09.2023 | Stv. Walter | Stv. Walter |
Wittmann, Axel | Landespflege | Landespflege Stellvertretender Vorsitz | Stellvertretender Vorsitz | | 17.03.2017 | bis 17.03.2017 | |
Beiratsmitglieder |
Becker, Uta | Naturfreunde | Naturfreunde Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2010 | 17.03.2017 | von 01.01.2010 bis 17.03.2017 | |
Bonnet, Hans-Eberhard | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Bresch, Jochen | Landespflege | Landespflege Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Bresch, Jochen | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Dingler, Ilse | Ornithologie | Ornithologie Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2010 | 27.09.2023 | von 01.01.2010 bis 27.09.2023 | |
Jörns, Petra | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Kirsch, Roland | NABU | NABU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 27.09.2023 | bis 27.09.2023 | |
Mayrhofer, Susanne | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Schmidt, Dr. Hans-Ludwig | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Scholz, Michael | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Schwarz, Jürgen | IHK | IHK Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.01.2005 | 31.12.2006 | von 03.01.2005 bis 31.12.2006 | |
Schwarz, Rudolf | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Sohn, Wolfgang | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.01.2005 | | von 03.01.2005 | |
Sona, Bernhard | LJV | LJV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2010 | 27.09.2023 | von 01.01.2010 bis 27.09.2023 | |
Sousa, Sarah | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Steegmüller, Hermann | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | | | |
Störzer, Ralph | IHK | IHK Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2010 | 27.09.2023 | von 01.01.2010 bis 27.09.2023 | |
Weiß, Reinhard | | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Wenderoth, Dietmar | IHK | IHK Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2007 | 31.12.2009 | von 01.01.2007 bis 31.12.2009 | |
Weschler, Stefan | Landesjagdverband | Landesjagdverband Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.01.2005 | 31.12.2009 | von 03.01.2005 bis 31.12.2009 | |
Wierig, Heinz-Peter | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Zimmermann, Alfred | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Abstein, Dr. Rainer | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Dingler, Ilse | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Förster, Wolfgang | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Sona, Bernhard | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Stellvertretung |
Becker, Uta | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Becker, Uta | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Walter als Mitglied | Stv. Walter als Mitglied |
Blum, Dr. Stefan | GNOR | GNOR Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.01.2005 | 17.03.2017 | von 03.01.2005 bis 17.03.2017 | Stv. Dr. Walter | Stv. Dr. Walter |
Braun, Ottfried | DGWV | DGWV Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2010 | 27.09.2023 | von 01.01.2010 bis 27.09.2023 | Stv. Sona | Stv. Sona |
Brell, Christiane | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | |
Bresch, Jochen | Landespflege | Landespflege Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2010 | 17.03.2017 | von 01.01.2010 bis 17.03.2017 | Stv. Wittmann | Stv. Wittmann |
Dingler, Ilse | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 28.08.2007 | 31.12.2009 | von 28.08.2007 bis 31.12.2009 | BUND | BUND |
Fehr, Uwe | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Fischer, Hans-Rudolf | LWK | LWK Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2005 | 27.09.2023 | von 16.02.2005 bis 27.09.2023 | Stv. Sohn | Stv. Sohn |
Henninger, Tim | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Sohn | Stv. Sohn |
Kemper, Dr. Gerhard | LAG | LAG Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.02.2005 | 27.09.2023 | von 16.02.2005 bis 27.09.2023 | Stv. Steegmüller | Stv. Steegmüller |
Kief, Nicole | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Zimmermann | Stv. Zimmermann |
Klotz, Heinrich | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.01.2005 | | von 03.01.2005 | Stv. Wierig | Stv. Wierig |
Kohler, Christoph | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Steegmüller | Stv. Steegmüller |
Kubosch, Hannelore | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | | | Stv. Mayrhofer als Mitglied | Stv. Mayrhofer als Mitglied |
Köhler, Steffen | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 31.12.2009 | bis 31.12.2009 | |
Melzer, Dr. Marius | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Sousa | Stv. Sousa |
Nolda, Ute | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Bresch | Stv. Bresch |
Schletz, Karl-Peter | Pollichia | Pollichia Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 27.09.2023 | bis 27.09.2023 | Stv. Kirsch | Stv. Kirsch |
Walter, Dr. Peter | | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Jörns | Stv. Jörns |
Weiß, Reinhard | Verband Deutscher Fischer | Verband Deutscher Fischer Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.01.2010 | 17.03.2017 | von 01.01.2010 bis 17.03.2017 | Stv. Becker | Stv. Becker |
Wüst +, Hans | REP | REP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 25.07.2003 | bis 25.07.2003 | |
Zachmann, Petra | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.09.2023 | | von 27.09.2023 | Stv. Scholz | Stv. Scholz |
Schriftführung |
Adler, Martin | | Schriftführung | Schriftführung | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 | |
Behr, Gernot | | Verwaltung | Verwaltung | 16.02.2005 | 01.05.2019 | von 16.02.2005 bis 01.05.2019 | Untere Landespflegebehörde | Untere Landespflegebehörde |