Mitglied |
Ausschuss für Digitalisierung | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Stellvertretung |
Ausschuss für Konversion | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2019 | von 24.07.2014 bis 30.06.2019 | Stv. Wagner | Stv. Wagner |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2019 | von 24.07.2014 bis 30.06.2019 | Stv. Wöhlert | Stv. Wöhlert |
Beiräte - Beirat für nachhaltige Mobilität | AK Fahrradstadt | AK Fahrradstadt Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2019 | 01.07.2024 | von 01.11.2019 bis 01.07.2024 | Stv. Fleddermann | Stv. Fleddermann |
Haupt- und Stiftungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2019 | von 24.07.2014 bis 30.06.2019 | Stv. Rottmann | Stv. Rottmann |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2019 | von 24.07.2014 bis 30.06.2019 | Stv. Wagner | Stv. Wagner |
Mitglied |
Schulträgerausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 01.07.2024 | von 24.07.2014 bis 01.07.2024 | CDU | CDU |
Ratsmitglieder - CDU |
Stadtrat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Stadtratsfraktion CDU | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.06.2024 | von 01.06.2014 bis 30.06.2024 | |
Mitglied |
Verkehrsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 30.06.2024 | von 24.07.2014 bis 30.06.2024 | CDU | CDU |