Mitglied |
Sozialausschuss | BGS | BGS Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.07.2014 | 30.09.2016 | von 24.07.2014 bis 30.09.2016 | BGS/FW | BGS/FW |
Stellvertretung |
Ausschuss für Umwelt und Verkehr | BGS | BGS Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 31.05.2014 | von 15.09.2009 bis 31.05.2014 | Stv. Hofmann | Stv. Hofmann |
Kulturausschuss | BGS | BGS Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.09.2009 | 31.05.2014 | von 15.09.2009 bis 31.05.2014 | Stv. Pfohl | Stv. Pfohl |
Ausschuss für Tourismus | BGS | BGS Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.07.2014 | 30.09.2016 | von 24.07.2014 bis 30.09.2016 | Stv. Hofmann K. | Stv. Hofmann K. |